10月10日,四川省外事办透露,据外交部的消息,我国政府与智利共和国政府就智利在成都设立总领事馆达成协议,同意智利在成都设立总领事馆,领区范围包括四川省、重庆市、贵州省、云南省和陕西省。
智利是首个在四川设立总领事馆的拉美国家。截至目前,外国获批在川设立领事机构共20家,位列全国内地第三,中西部第一!
那么已获批的领事馆都有哪些?开馆的建在了哪里?有没有联系电话?小微来为大家一一盘点!
开馆中的领事馆
德国驻成都总领事馆
2004年12月5日,德意志联邦共和国驻成都总领事馆开馆。领事区包括四川省、重庆市、贵州省以及云南省。
馆址位于成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦25层。
电话: 028-85280800
德国驻成都总领事鲁悟刚简介
2019年10月,鲁悟刚任德国驻成都总领事。
德国驻成都总领事馆历任总领事
第一任 Thomas Gerberich(葛思茂)2004年12月~2006年7月
第二任 Schmitz(施密慈)2006年8月~2008年 7月
第三任 Hans Mondorf(孟多夫)2008年7月~2012年7月
第四任 Gerold Amelung(安介儒) 2012年8月~2015年6月
第五任 Klaus Schmidt(施恪)2015年8月~2018年9月
第六任 Robert von Rimscha(任汉平)2018年9月~2019年10月
第七任 Wolfgang Rudischhauser(鲁悟刚) 2019年10月至今
韩国驻成都总领事馆
2005年2月26日,大韩民国驻成都总领事馆开馆。领区包括四川省、贵州省、云南省以及重庆市。
馆址位于成都市锦江区东御街18号百扬大厦14层。
电话:028-86165800
大韩民国驻成都总领事张蹄壑简介
2018年1月起,张蹄壑担任韩国驻成都总领事馆总领事。
韩国驻成都总领事馆历任总领事
第一任 朴铜先(Park Dong Sun)2005年2月~2007年9月
第二任 金一斗(Il-Doo Kim)2007年9月~2011年3月
第三任 郑万永(Chung, ManYoung)2011年3月~2014年4月
第四任 安成国 (Ahn Sung-kook)2014年4月~2017年12月
第五任 张蹄壑(Jang Je hak)2018年1月至今
泰国驻成都总领事馆
2005年4月12日,泰国驻成都领事办公室正式成立。2006年5月,泰国驻成都领事办公室升格为泰王国驻成都总领事馆。领区包括四川省和重庆市。
馆址最初设在人民南路四段42号凯宾斯基饭店办公楼2楼,2007年12月迁至成都市武侯区航空路6号丰德国际广场C座12楼。
电话:028-66897861
泰国驻成都总领事张淑贞简介
2020年8月,张淑贞任泰国驻成都总领事馆总领事。
泰国驻成都总领事馆历任总领事
第一任 Thongchai Chasawath(通才•查沙瓦)2004年4月~2009年12月
第二任 Narumit Hinshiranan(孙建功)2009年12月~2012年10月
第三任 JG.KOMATE KAMALANAVIN (郭梅特)2012年12月~2016年5月
第四任 Phantipha Iamsudha Ekarohit(潘媞葩)2016年5月~2018年4月
第五任 Vithit Powattanasuk(吴威德)2018年9月~2019年6月
第六任 Thippawan Supamitkitja(张淑贞)2020年8月至今
新加坡驻成都总领事馆
2006年5月,新加坡驻成都领事馆开馆。新加坡驻成都领事馆于2011年2月28日升格成为总领事馆,领区包括四川省,陕西省以及重庆市。
馆址最初设在顺城大街308号冠城广场一楼,现在在成都市人民南路二段一号仁恒置地广场写字楼3001。
电话:86527222
新加坡驻成都总领事陈子勤简介
2019年12月,陈子勤任新加坡驻成都总领事。
新加坡驻成都总领事馆历任总领事
第一任 Lim Meng Hui(林敏辉)2006年~2009年
第二任 Soh Swee Ping(苏瑞萍)2009年~2011年
第三任 Pang Te Cheng (彭迪成)2011年~2014年
第四任 Gan Teng Kiat(颜呈吉) 2015年~2017年
第五任 Pang Chee Wee(彭志威) 2017年12月~2019年12月
第六任 Tan Chee King(陈子勤)2019年12月至今
法国驻成都总领事馆
2006年11月11日,法国驻成都总领事馆开馆。领区包括四川省、重庆市、贵州省以及云南省,下设签证处、领事处、文化处、大学合作处、商务处。
馆址位于成都市总府路2号时代广场30楼。
电话:028-66666060
法国驻成都总领事白屿淞简历
2019年5月,白屿淞担任法国驻成都总领事。
法国驻成都总领事馆历任总领事
第一任 Jacques Dumasy(杜满希) 2006年11月~2009年 10月
第二任 Emmanuel Rousseau(鲁索) 2009年10月~2013年10月
第三任 Olivier Vaysset(魏雅树) 2013年11月~2016年9月
第四任 Fabyène Mansencal(满碧滟) 2016年9月-2019年5月
第五任 Bruno Bisson(白屿淞) 2019年5月至今
巴基斯坦驻成都总领事馆
2007年4月19日,巴基斯坦伊斯兰共和国驻成都总领事馆开馆。领区包括四川省、贵州省、云南省以及重庆市,下设外交处和商务处。
馆址最初设在人民南路四段19号威斯顿联邦大厦812室,2012年7月1日迁至成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦23楼6室,2015年12月1日迁至高新区天府大道中段588号通威国际中心8楼802。
电话:028-85268316
巴基斯坦驻成都总领事馆历任总领事
第一任 马苏德•阿歌达(Masood Akhtar) 2007年4月~2009年10月
第二任 赛义德•哈桑•哈比布(Syed Hasan Habib)2009年10月~2013年12月
第三任 阿姆娜•博鲁什(Amna Baloch)2014年7月~2017年9月
第四任 默罕默德•提普(Muhammad Mudassir Tipu)2017年9月~2019年7月
澳大利亚驻成都总领事馆
2013年7月30日,澳大利亚驻成都总领事馆开馆。
领区包括四川省、云南省、贵州省和重庆市。
馆址最初位于成都市锦江区东御街18号雷格斯商务中心百扬大厦11楼,2014年11月9日搬迁至百扬大厦27楼。
电话:028-62685200
澳大利亚驻成都总领事林明皓简历
林明皓(Christopher Lim)于澳大利亚国立大学获得文学硕士学位,掌握英文、中文、马来语。1993年1月进入澳大利亚外交与贸易部南太、中东和非洲司新西兰处任行政助理,1993年12月任市场发展司亚太经合组织处官员,1994年12月任澳大利亚驻新加坡大使馆三等秘书,1997年12月任外交与贸易部总理及内阁部国际司顾问,1998年12月任南亚和东南亚司泰缅老处行政官,1999年12月任澳大利亚驻美国大使馆一等秘书,2004年1月任外交与贸易部南太、中东和非洲司巴布亚新几内亚深化合作项目行政官,2005年7月任北亚司港澳台事务处行政官,2009年3月任澳大利亚驻华大使馆一等秘书、参赞,2012年3月任外交贸易部美洲司美国政治战略处处长,2014年8月任总理及内阁部国际司高级顾问,2014年11月任外交与贸易部北亚司港澳台事务处处长。
2017年1月,林明皓任澳大利亚驻成都总领事。
澳大利亚驻成都总领事馆历任总领事
第一任 郭南希(Nancy Gordon)2013年7月至2017年1月
第二任 林明皓(Christopher Lim)2017年1月至今
以色列驻成都总领事馆
2014年11月17日,以色列驻成都总领事馆开馆,领区包括四川省、云南省、贵州省和重庆市。
馆址:成都市锦江区东大街下东大街段99号17层
电话:028-68719500
以色列驻成都总领事馆总领事潘立文简介
1996年至2000年,潘立文担任以色列国防军步兵军官(上尉);2007年至2008年,担任福克斯和尼曼律师事务所企业律师;2010年至2014年,担任以色列驻华大使馆新闻发言人;2014年至2018年,担任以色列外交部东北亚司副司长。
2018年10月,潘立文任以色列驻成都总领事馆总领事。
以色列驻成都总领事馆历任总领事
第一任 蓝天铭(Amir Lati)2014年9月~2018年10月
第二任 潘立文(Ran Peleg)2018年10月至今
新西兰驻成都总领事馆
2014年11月12日, 新西兰驻成都总领事馆开馆,领区包括四川省、云南省、贵州省和重庆市。
馆址:成都市锦江区人民南路二段1号仁恒置地写字楼33层02单元
邮编: 610016
电话:028-61326672
新西兰驻成都总领事黄桥进简介
2019年1月,黄桥进任新西兰驻成都总领事。
新西兰驻成都总领事馆历任总领事
第一任 孔思达(Alistair Crozier)2014年9月~2019年1月
第二任 黄桥进(Stephen Wong)2019年1月至今
温馨提示:
新西兰驻成都总领事馆不接待签证申请人来访。递交签证申请或补充材料,或签证咨询,请联系新西兰签证申请中心。
新西兰签证申请中心
电话:010-84476877、010-84476776、010-84477363 (周一至周五9点至5点)
网址: www.newzealandvisachina.com
波兰驻成都总领事馆
2015年6月18日,波兰驻成都总领事馆开馆。领区包括四川省、贵州省、云南省以及重庆市。馆址位于百扬大厦26楼。
电话:028-84592585
波兰驻成都总领事莫戈莳简历
2019年9月28日,莫戈莳任波兰驻成都总领事。
波兰驻成都总领事馆历任总领事
第一任 卡夏(Katarzyna Wilkowiecka)2015年11月~2019年9月
第二任 莫戈莳(Grzegorz Piotr Morawski) 2019年9月至今
捷克驻成都总领事馆
2015年9月8日,捷克驻成都总领事馆开馆。领区包括四川省、贵州省、云南省以及重庆市。
馆址:锦江区东大街下东大街段99号24楼。
电话:028-81476890
捷克驻成都总领事卡雷尔·史诺简介
2017年1月,卡雷尔·史诺任捷克共和国驻成都总领事馆总领事。
捷克驻成都总领事馆历任总领事
第一任 诺子博(Zbynek Noha)2016年2月至2017年1月
第二任 卡雷尔·史诺(Karel Srol)2017年1月至今
瑞士驻成都总领事馆
2016年9月1日,我国与瑞士联邦经过友好协商,同意瑞士联邦在成都设立总领事馆。2016年11月30日,瑞士驻成都总领事馆正式开馆,领区范围包括四川省、贵州省、云南省和重庆市。
馆址:锦江区人民南路二段1号仁恒置地广场写字楼28楼。
电话:028-68900372
瑞士驻成都总领事高凯琳简历
2019年10月,高凯琳任瑞士驻成都总领事。
瑞士驻成都总领事馆历任总领事
第一任 范溢文(Frank Eggmann) 2016年9月-2019年9月
第二任 高凯琳(Conny Camenzind) 2019年10月至今
奥地利驻成都总领事馆
2018年4月11日,奥地利驻成都总领事馆开馆,领区范围包括四川省、贵州省、云南省和重庆市。
馆址:成都市锦江区人民南路二段1号仁恒置地写字楼36楼3号
联系电话:028- 65110621、028- 65110620
奥地利驻成都总领事马丁简介
2018年9月起,马丁任奥地利驻成都总领事馆总领事。
奥利地驻成都历任总领事
第一任 马丁(Martin Allgäuer) 2018年9月至今
目前处于闭馆
美国驻成都总领事馆
1985年10月16日,美国驻成都总领事馆开馆。领事区包括四川省、云南省、贵州省、西藏自治区以及重庆市。领事馆下设政治处、经济处、签证处、新闻文化处、农业贸易处、商务处。 馆址最初设在锦江宾馆西一楼,1993年8月2日迁至领事馆路4号。
2020年7月27日,美国驻成都总领事馆闭馆。
美国驻成都总领事馆历任总领事
第一任 Bill Thomas(唐威廉)1985年~1988年
第二任 Jan DeWilde(魏然)1988年~1989年
第三任 Marshall Adair(艾德)1989年~1991年
第四任 Donald Camp(康普)1991年~1995年
第五任 Kees Kuer(葛康)1995年~1999年
第六任 Brian Woo(吴伯年)1999年~2000年
第七任 Jonathan Aloisi(艾坚恩)2000年~2001年
第八任 Daid Bleyle(白瑞里)2001年~2003年
第九任 Jeffrey Moon(岳雄飞)2003年~2006年
第十任 James A. Boughner (包杰明)2006年6月~2011年5月
第十一任 Haymond(何孟德)2011年9月~2014年8月
第十二任 Raymond Greene III (谷立言)2014年9月~2017年8月
第十三任 Jim Mullinax(林杰伟)2017年8月~2020年7月
斯里兰卡驻成都总领事馆
2009年12月15日斯里兰卡驻成都领事馆正式开馆,2016年6月30日起暂闭馆。
领区包括四川省、云南省、贵州省、陕西省以及重庆市。
斯里兰卡驻成都领事馆历任领事
第一任S.K.Walakuluge(苏木杜•维拉库)2010年~2014年
第二任Kandeepan Balasubramaniam(堪地潘·巴拉素部冉马尼目)2014.11至2015.8
获批,暂未开馆
菲律宾驻成都总领事馆
2008年11月25日,中菲两国政府就菲律宾在成都设立总领事馆达成协议,领区为四川省,目前暂未开馆。
印度驻成都总领事馆
2015年5月15日,中印两国政府就印度在成都设立总领事馆达成协议,领区为四川省、云南省、贵州省和重庆市,目前暂未开馆。
尼泊尔驻成都总领事馆
2019年10月13日,中国同意尼泊尔在四川省成都市设立总领事馆,目前暂未开馆。
希腊驻成都总领事馆
2019年11月11日,中国同意希腊在四川省成都市设立总领馆,目前暂未开馆。
西班牙驻成都总领事馆
2020年5月7日,四川省外事办公室消息称,中国政府已与西班牙王国政府就西班牙在成都设立总领事馆达成协议,同意西班牙在成都设立总领事馆。领区范围包括四川省、贵州省、云南省和重庆市,目前暂未开馆。
有出国留学、旅行、务工需求的朋友们
原标题:《又获批!成都这一机构数量内地第三,中西部第一!》